Dogfen lywodraethu COUNSEL AND CARE FOR THE ELDERLY
Rhif yr elusen: 203429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/12/1959 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/06/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/08/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/10/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST BY MEANS DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE TO ELDERLY INVALIDS WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL OR OTHER HELP. TO ALLEVIATE DISTRESS AND SUFFERING AMONGST ELDERLY INVALIDS BY ANY MEANS CONSIDERED NECESSARY FROM TIME TO TIME AND DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.