Ymddiriedolwyr AMELIA CARTER CHARITY
Rhif yr elusen: 203432

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gill Cox | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Anne Patrick | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Richard Wheeler | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
Stella Margaret Chapman | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
Wally Cox | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
||||
Brian Anthony Sly | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||
Jay Mathews | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
REVEREND HARRY CAMPBELL MACINNES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR D K CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TIM STOCKFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.