THE HOWE TRUST (WHEATLEY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Howe Trust (Wheatley) provides small grants for local people in need, and care for 26 acres of land. The land, which is known collectively as The Howe, includes some 100 allotments, a small orchard and memorial tree area as well as grassland, hedgerows and woodland. Working with other local and charitable organisations, we manage the land for bio diversity and the benefit of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £256 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 31 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- THE WHEATLEY COMMON ALLOTMENT - THE HOWE TRUST (Enw gwaith)
- THE WHEATLEY COMMON ALLOTMENT (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Fyffe | Cadeirydd | 16 July 2012 |
|
|
||||
Tim Dixon | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Dr Angela Julian | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Wendy Lee Stanton | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Celia Ann Pagel | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Alison Sercombe | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Paul Gregory | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.74k | £14.09k | £11.61k | £14.63k | £17.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.86k | £10.23k | £13.99k | £8.28k | £21.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £256 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 06 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 11 NOV 1974 AS AMENDED ON 20 OCT 2016 AS AMENDED BY SCHEME DATED 02 OCT 2020 as amended on 29 Jul 2021 as amended on 01 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF WHEATLEY WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
PARISH OF WHEATLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Windy Ridge
Ladder Hill
Wheatley
Oxford
Oxford
- Ffôn:
- 07889639986
- E-bost:
- hello@howetrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window