ymddiriedolwyr THE UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 203538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiela Margaret Loy | Cadeirydd | 18 November 2012 |
|
|||||
Dr Anthony Paul West | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Diana Louise Esplin | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Carol Ann Walker | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Christopher Frank Savage | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Rev Louise Gail Butler | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
MICHAEL CLIFFORD WIGG | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
JILL ANNE WILLISON | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.