ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS GUILDFORD AND EPSOM BRANCH

Rhif yr elusen: 203608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Animal welfare.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £142,002
Cyfanswm gwariant: £98,462

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 202104 ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANI...
  • 01 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RSPCA GUILDFORD AND DISTRICT BRANCH (Enw gwaith)
  • RSPCA Guildford and Epsom Branch (Enw gwaith)
  • ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS GUILDFORD AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
  • ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CRUELTY TO ANIMALS SURREY GUILDFORD AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
  • RSPCA - GUILDFORD AND DISTRICT (Enw blaenorol)
  • RSPCA - GUILDFORD AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LUCINDA RUTH POLLARD Cadeirydd 07 June 2018
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS GUILDFORD AND EPSOM BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr Alessandra Cappai Ymddiriedolwr 29 January 2024
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS GUILDFORD AND EPSOM BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rebecca Verne Ymddiriedolwr 22 August 2023
Dim ar gofnod
Abbi Moore Ymddiriedolwr 29 June 2015
Dim ar gofnod
STEVEN HOOKE Ymddiriedolwr 21 April 2014
Dim ar gofnod
ANN WINTER Ymddiriedolwr 14 October 2012
Dim ar gofnod
KATRINA TULLY Ymddiriedolwr 14 October 2012
Dim ar gofnod
SARAH JANE WHITE Ymddiriedolwr
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS GUILDFORD AND EPSOM BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £82.02k £64.32k £64.67k £60.79k £142.00k
Cyfanswm gwariant £88.80k £86.32k £84.51k £71.41k £98.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Montys Purr
Chambers Road
Ash Vale
ALDERSHOT
Hampshire
GU12 5ER
Ffôn:
07906924002