THE CORNWALL BLIND AND PARTIALLY SIGHTED ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1108761 THE CORNWALL BLIND AND PARTIALLY SIGHTED ASSOCIATI...
- 27 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
- 02 Chwefror 2007: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- CBA (Enw gwaith)
- CORNWALL BLIND ASSOCIATION (Enw gwaith)
- CORNWALL COUNTY ASSOCIATION FOR THE BLIND AND PARTIALLY SIGHTED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360.05k | £555.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £428.56k | £482.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2004 | 31/03/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 15 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 15 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 18 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 18 Tachwedd 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND OBJECTS OF THE ASSOCIATION AS AMENDED 14TH MARCH 1972, 24 JULY 1996, 26 FEBRUARY 1997 AND 12 OCTOBER 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE PREVENTION OF BLINDNESS. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 3 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
CORNWALL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window