BRISTOL CLIFTON AND WEST OF ENGLAND ZOOLOGICAL SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 12 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
- 09 Awst 1996: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BRISTOL ZOO GARDENS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 08 Mai 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 17 Tachwedd 2005 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 02 Ebrill 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED DATED 12TH JUNE 1837 AS AMENDED BY AN ACT DATED 1901 RULES AND REGULATIONS AND ACT DATED 25TH JUNE 1969 (SEE ALSO UNREPORTED VOLUME 246 PAGE 169) AS AMENDED 10 JUNE 1993 AS AMENDED BY PARLIAMENTARY SCHEME DATED 9 JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE STUDY OF ZOOLOGY ARBORICULTURE AND HORTICULTURE.
Maes buddion
BRISTOL AND DISTRICT.
Elusennau cysylltiedig
- 12 Mawrth 1962 : Cofrestrwyd
- 09 Awst 1996 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window