THE FORTESCUE GARDEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The laying out, planting, improvement, maintenance and upkeep of the trust land as a garden for the enjoyment of the public and also for the purposes of experimentation and research (by the growth and propagation of trees and plants of any kind and in any manner) with a view to the futherance of the study and science of botany and the increase of knowledge in respect thereof.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £517 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
- THE GARDEN HOUSE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Brunsdon | Cadeirydd | 19 January 2022 |
|
|
||||
Ian Whitfield Smith | Ymddiriedolwr | 22 March 2025 |
|
|||||
Susan Mary Allen | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Jonathan Robert Webster | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Tim David Price | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Nicholas John Lewis | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
David Jonathon Bouch | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rachel Watson | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.16k | £297.85k | £299.98k | £281.94k | £272.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.42k | £265.89k | £260.20k | £283.07k | £258.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.36k | £15.14k | £19.63k | £517 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 28 Ionawr 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 28 Ionawr 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21ST NOVEMBER 1961 AS VARIED BY A SCHEMES OF 27 MARCH 1996 AND 25 NOVEMBER 1997 AND RESOLUTION DATED 5 DECEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE LAYING OUT PLANTING IMPROVEMENT MAINTENANCE AND UPKEEP OF THE TRUST LAND AS A GARDEN FOR THE ENJOYMENT OF THE PUBLIC AND ALSO FOR THE PURPOSES OF EXPERIMENTATION AND RESEARCH (BY THE GROWTH AND PROPAGATION OF TREES AND PLANTS OF ANY KIND AND IN ANY MANNER) WITH A VIEW TO THE FURTHERANCE OF THE STUDY AND SCIENCE OF BOTANY AND THE INCREASE OF KNOWLEDGE IN RESPECT THEREOF AND THE IMPROVEMENT OF THE METHODS AND PRACTICE OF HORTICULTURE.
Maes buddion
BUCKLAND MONACHORUM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GARDEN HOUSE
BUCKLAND MONACHORUM
YELVERTON
PL20 7LQ
- Ffôn:
- 01822854769
- E-bost:
- accounts@thegardenhouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window