ymddiriedolwyr THORVERTON MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 203778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Louise Johnson | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Noel Tancock | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Amanda Clare Gomersall | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Peter John Marshall | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Stephanie Gounaris-Shannon | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Saunders | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Penelope Wiles | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Michael Baldwin | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH ADDICOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.