Dogfen lywodraethu PORTSMOUTH ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 203830
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION REVISED 1948, SCHEME OF 13 JULY 1993 AS AMENDED 1 NOVEMBER 1993, 19 OCTOBER 1994, 15 OCTOBER 1997 AND 18 OCTOBER 1999 AS AMENDED 24 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE ASSISTANCE OF REGISTERED BLIND PERSONS BY THE PROVISION OF SERVICES AND FACILITIES NOT PROVIDED BY STATUTORY OBLIGATION. THE PROVISION OF SIMILAR ASSISTANCE TO REGISTERED PARTIALLY SIGHTED PERSONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF PORTSMOUTH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.