EARLE'S RETREAT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Almshouse with individual flats where elderly people can live independently.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 February 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 13 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hobson | Cadeirydd | 19 September 2017 |
|
|||||
Ian Arthur Symonds | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
PHILIP HAGGAR | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Anne Rosemary Tredget | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Barrie Lukey | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
Martin Winchester | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
HAZEL CLAIRE EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/02/2020 | 05/02/2021 | 05/02/2022 | 05/02/2023 | 05/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.53k | £98.35k | £98.79k | £135.42k | £162.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.70k | £71.86k | £70.16k | £111.83k | £137.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Chwefror 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Chwefror 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Chwefror 2023 | 22 Ionawr 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Chwefror 2023 | 22 Ionawr 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Chwefror 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Chwefror 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Chwefror 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Chwefror 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Chwefror 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Chwefror 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 26TH SEPTEMBER 1958. U.R. 250 P. 461, AS AMENDED BY SCHEME DATED 27 AUGUST 2003 AS AMENDED ON 20 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR THE BENEFIT OF POOR PERSONS OF NOT LESS THAN 55 YEARS OF AGE OF GOOD CHARACTER.
Maes buddion
THE PARISHES OF FALMOUTH, BUDDOCK, PENRHYN, MAWNAN AND MYLOR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Earle's Retreat
Trelawney Road
Falmouth
Cornwall
TR11 3NG
- Ffôn:
- 01326 316087
- E-bost:
- earlesretreatclerk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window