Ymddiriedolwyr CHALICE WELL TRUST
Rhif yr elusen: 204206

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Henry Capper | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|||||
Marion van Eupen | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|||||
Lindsay Smith | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
tom bree | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||
Alison Scobie | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|||||
SOPHIA KNOCK | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
JOANNA LAXTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Peter Derbyshire | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.