ymddiriedolwyr THE POOR'S LAND
Rhif yr elusen: 204546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL BRETT COLLARD | Cadeirydd | 27 January 2016 |
|
|
||||
Rev Mark Haworth | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Brendan Goodjohn | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Jonathon Allen | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Susan Griffin | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Elliott Spray | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Anna Wilson | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
PENELOPE MAYO | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
ROSEMARY HIGGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.