THE GLASTONBURY PILGRIMAGE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We organise an annual pilgrimage to Glastonbury Abbey in order that pilgrims may continue to bear witness to the Catholic faith received by the Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
- 22 Medi 2009: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Chwefror 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 16 Mai 2012: Re-registered
- GLASTONBURY PILGRIMAGE ASSOCIATION (Enw gwaith)
- THE WEST OF ENGLAND PILGRIMAGE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISHOP PAUL THOMAS | Cadeirydd | 28 October 2023 |
|
|
||||
CANON STEVEN KIRK | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.49k | £931 | £8.67k | £8.22k | £13.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.21k | £1.49k | £7.76k | £12.19k | £9.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AMENDED THE 7TH MARCH 1970 AS AMENDED 11TH OCTOBER 1986
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROCLAIM BY WORD AND DEED THE TRUTH OF THE CATHOLIC RELIGION RECEIVED AND MAINTAINED BY THE CHURCH OF ENGLAND. 2. TO ARRANGE AT LEAST ONE ANNUAL PILGRIMAGE TO ONE OR OTHER OF THE HALLOWED SITES IN THE WEST COUNTRY. 3. TO MAKE REPARATION FOR THE LOSS AND DESTRUCTION OF THE MONASTIC AND OTHER RELIGIOUS FOUNDATIONS OF THIS LAND, AND TO SUPPORT PROJECTS FOR THE RESTORATION OF ANCIENT MONASTIC BUILDINGS PARTICULARLY THOSE IN GLASTONBURY. 4. TO DECLARE AND DEEPEN A SENSE OF SOLIDARITY OF MIND AND HEART AND WILL WITH THOSE WHO LIVED AND WORSHIPPED AT THESE SITES IN PAST CENTURIES.
Maes buddion
WEST COUNTRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Mill Head
Worton
DEVIZES
Wiltshire
SN10 5SJ
- Ffôn:
- 01380722948
- E-bost:
- ianbradley2112@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window