PLYMOUTH DEAF ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1.TO PROVIDE A MEETING PLACE FOR DEAF AND HEARING IMPAIRED PEOPLE OF ALL AGES ON A NON-DISCRIMINATORY BASIS WHERE DEAF AND HEARING PEOPLE CAN COME TOGETHER. 2.TO PROMOTE THE WELFARE OF DEAF AND HEARING IMPAIRED PEOPLE LIVING IN PLYMOUTH AND THE SURROUNDING AREA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 09 Mai 1962: Cofrestrwyd
- PLYMOUTH DEAF ASSOCIATION (Enw gwaith)
- BLAKE LODGE CENTRE FOR THE DEAF (Enw blaenorol)
- PLYMOUTH AND DISTRICT MISSION AND INSTITUTE FOR THE DEAF AND DUMB (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Rickard | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Tommy Thurogood | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Joseph Neale | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Mark Cunliffe | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Catherine Gillespie | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Michael Kelly | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Paul Andrew Northam | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.43k | £5.25k | £0 | £2.37k | £8.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.10k | £4.00k | £2.53k | £7.83k | £4.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2024 | 363 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2024 | 728 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28TH FEBRUARY 1966 AS AMENDED 30TH MAY 1977 AND 16 JULY 2005.
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE A MEETING PLACE FOR DEAF AND HEARING IMPAIRED PEOPLE OF ALL AGES ON A NON-DISCRIMINATORY BASIS WHERE DEAF AND HEARING PEOPLE CAN COME TOGETHER. 2. TO PROMOTE THE WELFARE OF DEAF AND HEARING IMPAIRED PEOPLE LIVING IN PLYMOUTH AND THE SURROUNDING AREA. 3. TO ORGANISE AND ENCOURAGE ALL SUITABLE FORMS OF SOCIAL ACTIVITIES FOR CLUB MEMBERS OF ALL AGES AND THEIR FAMILIES TO IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE. 4. TO WORK IN PARTNERSHIP WITH OTHER ORGANISATIONS TO IMPROVE SERVICES AVAILABLE TO DEAF AND HEARING IMPAIRED PEOPLE. 5. TO PROVIDE SERVICES OF CHRISTIAN WORSHIP IN BRITISH SIGN LANGUAGE. 6. TO ENCOURAGE KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF DEAF CULTURE, DEAF AWARENESS, EQUAL RIGHTS AND LEGAL MATTERS SUCH AS THE DISABILITY DISCRIMINATION ACT, BOTH TO MEMBERS AND THE LOCAL COMMUNITY. 7. TO RAISE FUNDS FOR THE AFORESAID PURPOSES AND FOR THE MAINTENANCE OF THE CLUB BUILDINGS.
Maes buddion
15 MILES RADIUS OF THE PLYMOUTH CITY CENTRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Butts Park
Newton Ferrers
PLYMOUTH
Devon
PL8 1HY
- Ffôn:
- 07766073925
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window