BRISTOL CHARITIES

Rhif yr elusen: 204665
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2005

Cyfanswm incwm: £2,513,701
Cyfanswm gwariant: £1,988,562

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Swydd Gaerloyw
  • Dinas Bryste
  • Gogledd Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Hydref 2005: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 27 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
  • 10 Hydref 2005: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
  • BRISTOL MUNICIPAL CHARITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005
Cyfanswm Incwm Gros £2.53m £2.51m
Cyfanswm gwariant £2.13m £1.99m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2004 31/03/2005
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A
Cyfanswm asedau N/A N/A
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2009 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2009 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2008 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2008 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2006 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2006 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2005 03 Tachwedd 2005 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2005 03 Hydref 2005 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2004 20 Ebrill 2005 79 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2004 31 Ionawr 2005 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
FEOFFMENT DATED 16 MARCH 1621 AND BY WILL DATED 27 MARCH 1621 AND BY WILL DATED 27 MARCH 1627. SCHEME OF 2 NOVEMBER 1926 AND SCHEME OF 28 JULY 1942 AND 26 APRIL 1973
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS PREFERENCE TO BE GIVEN TO POOR MEN OVER 55 YEARS.
Maes buddion
BRISTOL.
Hanes cofrestru
  • 10 Hydref 2005 : Asset transfer out
  • 27 Ebrill 1962 : Cofrestrwyd
  • 10 Hydref 2005 : Tynnwyd