ymddiriedolwyr MARY LOCKINGTON CHARITY
Rhif yr elusen: 204766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Owens | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|||||||
Kenson Gurney | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|||||||
Patricia Larkman | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|||||||
Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|||||||
Rev Rachel Phillips | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|||||||
JOHN BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
TREVOR OWENS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.