LOCKINGE AND ARDINGTON RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 204770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To help people of all ages in Ardington and Lockinge who are having difficulties. Help is given when assistance from Government sources is not possible or not adequate.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £6,358
Cyfanswm gwariant: £4,048

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Chwefror 1962: Cofrestrwyd
  • 20 Awst 1997: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALLOTMENT LAND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THOMAS CHRISTOPHER LOYD Cadeirydd
VILLAGE HOUSING CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WANTAGE CARE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev John Durant Ymddiriedolwr 17 July 2024
Dim ar gofnod
Mark Parry Ymddiriedolwr 17 July 2024
Dim ar gofnod
Paul Gibbs Ymddiriedolwr 21 July 2021
Dim ar gofnod
Margaret Ann East Ymddiriedolwr 10 July 2019
Dim ar gofnod
CHARLES MONTGOMERY MERRY Ymddiriedolwr 24 September 2012
VILLAGE HOUSING CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
RON EAST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
TERENCE WELCH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.51k £5.59k £5.69k £5.97k £6.36k
Cyfanswm gwariant £4.63k £5.09k £4.22k £3.87k £4.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 11 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 12 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 10 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 29 NOVEMBER 1983 AS AMENDED 17 APRIL 1997 BY RESOLUTION PASSED UNDER SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY OF PERSONS RESIDENT IN THE PARISHES OF ARDINGTON AND LOCKINGE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
PARISHES OF LOCKINGE AND ARDINGTON
Hanes cofrestru
  • 22 Chwefror 1962 : Cofrestrwyd
  • 20 Awst 1997 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LOCKINGE & ARDINGTON
RELIEF IN NEED CHARITY
LOCKINGE ESTATE OFFICE
ARDINGTON
WANTAGE, OXFORDSHIRE
OX12 8PP
Ffôn:
01235833200
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael