Ymddiriedolwyr THE LEAMINGTON SPA COMPETITIVE FESTIVAL
Rhif yr elusen: 204777

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Danica Bower BMus Hons | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Emily Hopper BMus Hons | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Bethany Toulson | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Jo-Ann Kim Fowler | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Michael Rose | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Isabelle Mathews | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Helena Duncan LLAM FSTSD | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
Felicity Kate Rothery | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|
||||
Nicola Jayne Collins | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|
||||
COLLEEN BILLINGTON | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||
KATHRYN HEATHCOTE | Ymddiriedolwr | 22 April 2011 |
|
|
||||
ADRIAN MOORE BA, ARCO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.