Ymddiriedolwyr THE ERIC W VINCENT TRUST FUND
Rhif yr elusen: 204843

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOROTHY WILLIAMS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rachel Allmark | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Adam Henshaw | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Happy Hill | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
STEPHEN GEORGE PERRY | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
MARILYN BENJAMIN | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
|
||||
MARIANNE MARTA ENGLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN RICHARD BIRCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET JOAN HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.