AGE CONCERN DORCHESTER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the wellbeing of all older people in the area and to make later life an enjoyable and fulfilling experience. * By providing direct services to enable older people to remain independent and enjoying life * By working with older people to campaign and have their voices heard.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
Llywodraethu
- 06 Awst 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1142519 AGE UK DORCHESTER LTD
- 04 Mai 1962: Cofrestrwyd
- 06 Awst 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- DORCHESTER AND DISTRICT OLD PEOPLES' WELFARE COMMITTEE (Enw blaenorol)
- DORCHESTER OLD PEOPLES' WELFARE COMMITTEE (Enw blaenorol)
- ROWAN COTTAGE (Enw blaenorol)
- ROWAN COTTAGE (AFFILIATED TO AGE CONCERN) (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £321.10k | £231.63k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.45k | £221.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 31 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 04 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 19 Medi 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 09 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 09 Hydref 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/5/92 AMENDED 30 MAY 1997, 18 JUNE 1998 AND 3 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
IN AND AROUND DORCHESTER.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window