CALNE RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 205038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

For the assistance and relief of those who need help with clothing, household goods or the payment of small amounts of money, to provide immediate aid, particularly for children or the elderly.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £4,971
Cyfanswm gwariant: £6,747

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Tachwedd 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CALNE WELFARE CHARITIES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rachael Clayden Ymddiriedolwr 11 March 2025
CALNE ADVANCEMENT IN LIFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CALNE ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Earl of Kerry Simon Henry George Petty-Fitzmaurice Ymddiriedolwr 08 March 2024
CALNE ADVANCEMENT IN LIFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CALNE ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILTSHIRE ARCHAEOLOGICAL AND NATURAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
WILTSHIRE ARCHAEOLOGICAL AND NATURAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Caspar James Barnard Bush Ymddiriedolwr 24 September 2023
THE SIR JOHN AND LADY BODINNAR'S TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CALNE AND BLACKLAND
Derbyniwyd: Ar amser
CALNE ADVANCEMENT IN LIFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CALNE ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jessica Pillow Ymddiriedolwr 21 December 2011
MAUD HEATH'S TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CALNE ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CALNE ADVANCEMENT IN LIFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DEIRDRE ALDOUS Ymddiriedolwr 21 December 2011
CALNE ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CALNE ADVANCEMENT IN LIFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JONATHAN BILLINGS Ymddiriedolwr
CALNE ADVANCEMENT IN LIFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CALNE ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.29k £4.30k £3.21k £10.82k £4.97k
Cyfanswm gwariant £4.47k £4.62k £6.56k £9.59k £6.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 13 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Mawrth 2024 58 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 08 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 09 Chwefror 2021 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 Amberley Close
Calne
SN11 9UP
Ffôn:
01249822994