Hanes ariannol THE GLOUCESTER CHARITIES TRUST
Rhif yr elusen: 205177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.73m | £4.72m | £4.72m | £4.65m | £5.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.39m | £4.36m | £4.47m | £4.95m | £5.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £154.47k | N/A | £5.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.00k | £1.06k | £14.53k | £96.03k | £2.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.55m | £4.57m | £4.41m | £4.56m | £4.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £181.22k | £148.43k | £144.48k | £154.26k | £149.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £0 | £10.96k | £93.96k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.35m | £4.33m | £4.43m | £4.92m | £5.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.63k | £33.07k | £34.63k | £36.15k | £33.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.20k | £10.20k | £10.20k | £10.74k | £11.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.63k | £33.07k | £34.63k | £36.15k | £33.95k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.