THE GLOUCESTER CHARITIES TRUST

Rhif yr elusen: 205177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity provides sheltered flats for older people in Gloucestershire as well as a Residential Home and Nursing Home. The Charity also offers day care services for those living with dementia in the wider community as well as a weekly social club. The Trust also administers a "Relief in Need" grant making branch of the charity and the former Gloucester District Nursing Charity.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mai 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GCT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Anne Marie Clare Radley Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Howard Hyman Ymddiriedolwr 19 July 2024
Dim ar gofnod
Rylan Joseph Camplin Stubbins Ymddiriedolwr 19 January 2024
Dim ar gofnod
Gail Beverley Johnson Ymddiriedolwr 17 November 2023
Dim ar gofnod
William Robert Hewer Ymddiriedolwr 22 September 2023
Dim ar gofnod
Lorraine Campbell Ymddiriedolwr 02 March 2023
Dim ar gofnod
Angela Margaret Conder Ymddiriedolwr 23 July 2021
GLOUCESTER MUSIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen John Heath Ymddiriedolwr 16 November 2018
THE A E ALLEN PERSONAL PENSION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
J L HANMAN BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
FREEMEN'S COMPENSATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Mary Harber Ymddiriedolwr 16 November 2018
Dim ar gofnod
Martin Charles Collins Ymddiriedolwr 18 August 2017
PAINSWICK BEACON CONSERVATION GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
COMMUNITY LIBRARY IN PAINSWICK
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Ayland Ymddiriedolwr 15 July 2016
Dim ar gofnod
LEE CHRISTOPHER HENSLEY Ymddiriedolwr 07 January 2014
FREEMEN OF ENGLAND AND WALES
Derbyniwyd: Ar amser
FREEMEN'S COMPENSATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE A E ALLEN PERSONAL PENSION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
J L HANMAN BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
Martyn White Ymddiriedolwr 20 June 2013
GLOUCESTER HISTORIC BUILDINGS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
LLANTHONY SECUNDA PRIORY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GLOUCESTER CIVIC TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ASPIRE SPORTS AND CULTURAL TRUST
Mae'r elusen yn fethdalwr
PAMELA TRACEY Ymddiriedolwr 24 January 2012
Dim ar gofnod
Dr JANET CECILIA LUGG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GRAHAM GEORGE HOWELL Ymddiriedolwr
LLANTHONY SECUNDA PRIORY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FREEMEN'S COMPENSATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
TERENCE LESLIE HAINES Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY CHURCH LONGLEVENS
Derbyniwyd: Ar amser
THE GLOUCESTERSHIRE COUNTY PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.73m £4.72m £4.72m £4.65m £5.13m
Cyfanswm gwariant £4.39m £4.36m £4.47m £4.95m £5.63m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £154.47k N/A £5.29k
Incwm o roddion a chymynroddion £5.00k £1.06k £14.53k £96.03k £2.06k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.55m £4.57m £4.41m £4.56m £4.97m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £181.22k £148.43k £144.48k £154.26k £149.76k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £5.00k £0 £10.96k £93.96k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.35m £4.33m £4.43m £4.92m £5.60m
Gwariant - Ar godi arian £35.63k £33.07k £34.63k £36.15k £33.95k
Gwariant - Llywodraethu £10.20k £10.20k £10.20k £10.74k £11.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £35.63k £33.07k £34.63k £36.15k £33.95k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Asedau hunan ddefnydd £11.85m £14.40m £16.45m £17.19m £16.76m
Buddsoddiadau tymor hir £5.53m £5.23m £6.07m £5.23m £5.55m
Cyfanswm asedau £3.02m £1.77m £1.73m £1.53m £2.72m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £2.27m £2.33m £2.33m £2.54m £2.29m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 21 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 21 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 07 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 07 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 04 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 04 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 20 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 20 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 2 FEBRUARY 1971 AS AMENDED BY SCHEME OF 30 OCTOBER 1984.
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSE BRANCH - THE PROVISION OF ALMSHOUSES FOR THE BENEFIT OF POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER WHO ARE RESIDENT IN THE CITY OF GLOUCESTER AT TIME OF APPOINTMENT.
Maes buddion
CITY OF GLOUCESTER.
Hanes cofrestru
  • 29 Mai 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Montpellier House
Montpellier
GLOUCESTER
GL1 1LF
Ffôn:
01452500429