TAYLER BLACKALL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is for the benefit of the whole of the parish of Great Haseley either as individuals or the community. Individuals can apply for grants for support, for example supporting events in sporting, cultural, artistic endeavours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1974: Cofrestrwyd
- GREAT HASELEY RELIEF IN NEED CHARITY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV SIMON NICHOLAS CRONK | Cadeirydd | 29 October 2015 |
|
|||||
William George Meadon | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Katie Stringer | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
MRS J E SIMCOX | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
JANE ROSEMARY CANNON | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
FIONA MUNRO HEYWARD | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Mr Ben Spencer | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
MRS M A HOWLETT | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02k | £1.03k | £1.08k | £4.74k | £1.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £560 | £980 | £635 | £3.39k | £675 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 18 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 24/01/1974 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 28/06/1994 AS AMENDED ON 03/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OF INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF GREAT HASELEY WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
PARISH OF GREAT HASELEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62 Latchford Lane
Great Haseley
OXFORD
OX44 7LE
- Ffôn:
- 01844279631
- E-bost:
- JANE@JANEANDDAVID.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window