COLLEGE OF ST BARNABAS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The College of St. Barnabas was established in 1895 to provide retirement homes for Anglican Clergy, Church Workers, Readers licensed by a Bishop and their wives and widows. In 2005 those in communion with Church of England are included. There is also a care wing for those requiring care and medical support. The full objectives of the Charity can be found in the Memorandum of Association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£2,141,486
Roddion a chymynroddion | £407.04k | |
Weithgareddau elusennol | £1.66m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £61.51k | |
Buddsoddiadau | £10.79k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,198,120
Codi arian | £82.94k | |
Weithgareddau elusennol | £2.12m | |
Arall | £0 |
-£9,527 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £317,541 o 10 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £82.94k | |
Gwariant elusennol | £2.12m |
Pobl

114 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 02 Mai 1962: Cofrestrwyd
- THE HOME OF ST BARNABAS INC (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Michael Williams | Cadeirydd | 12 April 2021 |
|
|
||||||||
Sally Martin | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||||||
Alexandra Durrant | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||||||
Ruth Alicia Martin | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||||||
Rev Ian Peter Whitley | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||
Dr Ursula Mary Hodges | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||||||
Rev David Ivorson | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||||||
Rev Wendy Jane Edwards | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||||||
Dr Eileen Margaret Phillips | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||||
Richard Edwin Peter Diggory | Ymddiriedolwr | 03 June 2017 |
|
|
||||||||
Peter Lawrence Beynon | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||||||
The Venerable Moira Anne Elizabeth Astin | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.97m | £2.15m | £2.16m | £1.89m | £2.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02m | £2.18m | £2.21m | £2.34m | £2.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £108.00k | £101.66k | £237.88k | £242.16k | £317.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £304.00k | £431.00k | £393.00k | £274.00k | £407.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.00k | £16.00k | £10.00k | £19.00k | £61.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.68m | £1.73m | £1.58m | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.00k | £19.00k | £29.00k | £14.00k | £10.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £6.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £4.64k | £57.30k | £35.00k | £53.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £2.06m | £2.10m | £2.15m | £2.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £125.00k | £120.00k | £108.00k | £185.00k | £82.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £277.00k | £0 | £7.00k | £7.00k | £8.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.00k | £8.00k | £10.00k | £9.00k | £4.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.50m | £2.45m | £2.39m | £2.34m | £2.27m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £653.00k | £650.00k | £709.00k | £348.00k | £240.35k | |
|
Cyfanswm asedau | £237.00k | £312.00k | £251.00k | £97.00k | £190.06k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £233.00k | £283.00k | £202.00k | £169.00k | £159.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Ionawr 2025 | 199 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Ionawr 2025 | 199 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 126 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Awst 2020 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Awst 2020 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 24 MARCH 1899 AS AMENDED 31 JANUARY 1950 AND CERTIFICATION OF CORPORATION 22 MARCH 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14 DECEMBER 1996, AMENDED 17 DECEMBER 1999, 21 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE PERMANENT HOMES FOR THOSE DETAILED IN SUB-PARAGRAPH (D) WHO ARE RETIRED FROM WORK OR WHO ARE INCAPACITATED BY DISABILITY, DISEASE OR OTHER CAUSES ON THE UNDERSTANDING THAT THE FIRST PRIORITY SHOULD ALWAYS BE GIVEN TO RETIRED CLERGY AND THEN THEIR SPOUSES, WIDOWS OR WIDOWERS (SEE CLAUSE 3 FOR FURTHER OBJECTS)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLACKBERRY LANE
LINGFIELD
SURREY
RH7 6NJ
- Ffôn:
- 01342870260
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window