Hanes ariannol WYNDHAM COTTLE ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 205293
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £17.64k £18.09k £18.26k £18.26k £5.03k
Cyfanswm gwariant £22.88k £8.89k £7.14k £7.66k £68.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A