Hanes ariannol PEPPARD WAR MEMORIAL HALL (1914-1918)

Rhif yr elusen: 205368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.38k £17.19k £36.70k £24.75k £31.13k
Cyfanswm gwariant £35.02k £10.29k £27.79k £31.64k £38.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.88k £14.51k £16.77k £1.95k £5.63k