Hanes ariannol MUSCULAR DYSTROPHY GROUP OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Rhif yr elusen: 205395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.00m | £6.20m | £5.54m | £6.67m | £8.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.54m | £6.35m | £3.57m | £5.61m | £6.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00m | N/A | £1.30m | £604.00k | £941.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.39m | £5.70m | £3.43m | £3.30m | £6.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £97.00k | £156.88k | £101.00k | £101.00k | £206.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.14m | £0 | £1.69m | £2.83m | £941.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £200.00k | £211.01k | £158.00k | £151.00k | £169.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.17m | £130.92k | £157.00k | £284.00k | £694.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.91m | £979.50k | £874.00k | £1.65m | £2.94m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.16m | £4.02m | £2.37m | £3.78m | £4.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.31m | £2.33m | £1.20m | £1.83m | £2.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £23.74k | £22.00k | £27.00k | £29.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.74m | £192.00k | £1.24m | £1.92m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £28.78k | £28.00k | £30.00k | £26.00k | |
|
Gwariant - Arall | £69.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.