Hanes ariannol THE KINGSTON OLD PEOPLES HOME FUND FOR ILEOSTOMISTS
Rhif yr elusen: 205591
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/05/2013 | 15/05/2014 | 15/05/2015 | 15/05/2016 | 15/05/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.90k | £84.92k | £84.90k | £78.01k | £78.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.49k | £50.03k | £42.02k | £48.17k | £56.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.