Hanes ariannol CLIFTON SUSPENSION BRIDGE TRUST
Rhif yr elusen: 205658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £2.07m | £2.50m | £2.75m | £3.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.05m | £1.88m | £2.23m | £2.56m | £2.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £12.01k | £23.98k | £24.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £119.82k | £50.16k | £0 | £119.41k | £55.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.27m | £1.61m | £2.06m | £2.23m | £2.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £396.08k | £345.32k | £392.55k | £380.07k | £391.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £68.63k | £33.34k | £650 | £127.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.01m | £1.88m | £2.23m | £2.56m | £2.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.15k | £0 | £0 | £0 | £50.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.63k | £17.48k | £21.78k | £0 | £31.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £47.15k | £0 | £0 | £0 | £50.85k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.