BRITISH HERPETOLOGICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conservation, Research, Captive Breeding, Education within Herpetology
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Madagasgar
- Portiwgal
- Sbaen
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK HOLLOWELL | Cadeirydd | 22 April 2012 |
|
|
||||
Jennifer Shea | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Dr Marcio Pie | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Dr Richard John Hodges | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Dr Gerardo Garcia | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Dr Jonathan Bielby | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
STEPHEN COPLEY | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
SUZANNE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
MR JIM LABISKO | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
STEVEN ALLAIN | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Paul Eversfield | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||
Mr A von Plettenberg Laing | Ymddiriedolwr | 29 March 2014 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER GLEED-OWEN | Ymddiriedolwr | 20 December 2011 |
|
|
||||
KIM ELIZABETH LE BREUILLY | Ymddiriedolwr | 19 July 2011 |
|
|
||||
Dr SIMON TOWNSON | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
||||
MICHAEL HENRY WISE | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
||||
JANICE VERETTE CLEMONS | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
||||
TREVOR ANDREW ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.48k | £67.95k | £93.15k | £46.76k | £32.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.35k | £49.62k | £31.42k | £28.84k | £43.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mehefin 2024 | 231 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Rhagfyr 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Rhagfyr 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Mawrth 2022 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Mawrth 2022 | 124 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AS AMENDED 1956 AND 31 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE STUDY AND PROTECTION OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN PARTICULAR THROUGH SCIENTIFIC RESEARCH, CAPTIVE BREEDING AND HUSBANDRY, CONSERVATION AND FIELDWORK AND EDUCATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
REGENTS PARK
LONDON
NW1 4RY
- Ffôn:
- 07778830192
- E-bost:
- secretary@thebhs.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window