LADY SMYTH'S ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 205749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintenance of Almshouses

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £36,866
Cyfanswm gwariant: £35,823

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Robert James Taylor Cadeirydd 18 October 2018
LONG ASHTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHORLEY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS DERRICK
Derbyniwyd: Ar amser
Derek Ronald Odey Ymddiriedolwr 19 December 2023
CHORLEY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS DERRICK
Derbyniwyd: Ar amser
LONG ASHTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Mitchell Ymddiriedolwr 10 November 2023
LONG ASHTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHORLEY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS DERRICK
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan George Crutchlow Ymddiriedolwr 01 November 2023
EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS DERRICK
Derbyniwyd: Ar amser
CHORLEY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LONG ASHTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
David Redvers Guthrie Murray Milne Ymddiriedolwr 15 March 2022
LONG ASHTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS DERRICK
Derbyniwyd: Ar amser
CHORLEY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev James Harris Ymddiriedolwr 07 September 2020
LONG ASHTON WAR MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS DERRICK
Derbyniwyd: Ar amser
LONG ASHTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHORLEY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Angela June Neale Ymddiriedolwr 21 July 2016
EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS DERRICK
Derbyniwyd: Ar amser
CHORLEY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LONG ASHTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTINE PATRICIA JOHNSON Ymddiriedolwr 18 November 2010
LONG ASHTON PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS DERRICK
Derbyniwyd: Ar amser
CHORLEY'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.48k £29.92k £28.99k £29.92k £36.87k
Cyfanswm gwariant £15.17k £13.56k £17.77k £20.00k £35.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 20 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 05 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 05 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
28 KEEDWELL HILL
LONG ASHTON
BRISTOL
BS41 9DR
Ffôn:
01275 394344
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael