ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS STOURBRIDGE AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 205759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Jean Cormell | Cadeirydd | 04 February 2017 |
|
|
||||
Lori Lee Shaffer | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Rosalind Thomas | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
Andrina Sarah Ann Louise Bowdley | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
Vivienne Jane DODSON | Ymddiriedolwr | 16 September 2012 |
|
|
||||
MARLENE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 12 September 2012 |
|
|
||||
JANE JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER CAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.