THE SILVERSMITHS AND JEWELLERS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support members of the Silversmiths & Jewellery industry, past and present, who have fallen on hard times.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 02 Ebrill 1996: Tynnwyd
- THE GOLDSMITHS', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' BENEVOLENT SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONY CHARLES VANDERPUMP | Cadeirydd | 21 May 2013 |
|
|
||||
Andrew Paul Marshall | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Clare Erica Buckle | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Jason Francis Williams | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Barrie Stephen Dobson | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|||||
Melanie Ngaere Edness Eddy | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Ben Poulsom | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Kerry Honor Gregory | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Gary Stephen Williams | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
IAN THOMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL BOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VICTORIA ELIZABETH COX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR G G MACDONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ZOE CAROLINE HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.95k | £170.09k | £105.86k | £139.99k | £178.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.82k | £262.90k | £236.08k | £223.05k | £245.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 APRIL 1953 AS AMENDED NOVEMBER 1966 AND 12TH AUGUST 2004 as amended on 07 Oct 2021 as amended on 22 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
The objects for which the Charity is established are: 2.1 The relief of beneficiaries in need by reason of ill-health, disability or financial hardship. 2.2 The relief of poverty of beneficiaries. For the purposes of this Article, ‘beneficiaries’ shall mean individuals who are employed or engaged or who were formerly employed or engaged in the goldsmiths, jewellery or silversmiths business or have supplied skills or commodities to these trades or have been employed primarily in the sale of items produced by these trades and the dependants of such individuals. It is generally required that the individual should have been so engaged or employed for a minimum of 7 years, but this shall be at the discretion of the Trustees.
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
- 02 Ebrill 1996 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 61660
LONDON
SE9 9AN
- Ffôn:
- 07861 124238
- E-bost:
- info@thesjcharity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window