Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BRISTOL AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 205858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £1.60m | £1.88m | £2.26m | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46m | £1.85m | £1.50m | £1.62m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.36k | £21.16k | £30.04k | N/A | £46.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £93.86k | £7.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.32m | £1.40m | £1.67m | £2.01m | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £136.10k | £34.75k | £29.26k | £25.88k | £24.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £289.40k | £135.75k | £133.81k | £182.66k | £177.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.56k | £36.02k | £40.44k | £42.72k | £42.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.15m | £1.01m | £1.42m | £1.71m | £1.10m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.03m | £1.60m | £1.24m | £1.36m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £436.68k | £254.72k | £260.38k | £267.61k | £279.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.91k | £25.02k | £25.44k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £18.26k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.46k | £14.56k | £14.90k | £14.92k | £14.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.