EMILY BRYDGES WILLYAMS MEMORIAL HOUSES

Rhif yr elusen: 205892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of 3 self contained flats for elderly people

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 August 2023

Cyfanswm incwm: £11,515
Cyfanswm gwariant: £7,107

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mai 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul Young-Jamieson Ymddiriedolwr 30 October 2019
Dim ar gofnod
Claire Elizabeth Mary Young-Jamieson Ymddiriedolwr 30 October 2019
Dim ar gofnod
William Harvey John Corbett Ymddiriedolwr 30 October 2019
Dim ar gofnod
Marian Clare Tyson Ymddiriedolwr 17 January 2018
Dim ar gofnod
Emma Wilton Ymddiriedolwr 20 September 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/08/2019 15/08/2020 15/08/2021 15/08/2022 15/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.08k £10.08k £10.22k £9.49k £11.52k
Cyfanswm gwariant £6.63k £4.70k £10.88k £9.13k £7.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 15 Awst 2023 03 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Awst 2022 24 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Awst 2021 16 Mehefin 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Awst 2020 26 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Awst 2019 29 Medi 2020 106 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 19 APRIL 1906 AND SCHEME OF 16 AUGUST 1966
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN THE ALMSHOUSES AND KEEP THEM IN GOOD REPAIR
Maes buddion
PARISH OF MAWGEAN-IN-PYDAR
Hanes cofrestru
  • 21 Mai 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Carnanton House
Carnanton
NEWQUAY
TR8 4ED
Ffôn:
01637860345
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael