THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE QUEEN VICTORIA MEMORIAL HOSPITAL, HERNE BAY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives and activities of the League of Friends are to encourage and maintain the interest of the public in the patients and to support the work of the Queen Victoria Memorial Hospital, Herne Bay.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 09 Hydref 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN FOWLER J P | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lorraine Baker | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Jan Woodward | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
THERESA CHARLESWORTH | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
KATE McGETTRICK | Ymddiriedolwr | 30 March 2015 |
|
|
||||
RAYMOND SIDDERS | Ymddiriedolwr | 16 December 2011 |
|
|
||||
ANN HEATHER GANNON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PAT THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN HERMINE ELIZABETH COPPINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JACKIE BOWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID SURRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA WINKWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RALPH CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN DALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.67k | £18.72k | £60.98k | £78.79k | £252.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.40k | £37.29k | £49.82k | £112.91k | £35.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mehefin 2023
(Mae'r cyfrifon |
20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION OF LEAGUE OF FRIENDS ADOPTED 1949 AND AMENDED 21ST OCTOBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO MOBILISE, ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST OF THE PUBLIC IN THE PATIENTS, THE WELFARE OF THE STAFF, AND THE SUPPORT OF THE WORK OF THE GROUP BY VOLUMTARY SERVICE.
Maes buddion
HERNE BAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
69 MICKLEBURGH AVENUE
HERNE BAY
CT6 6HB
- Ffôn:
- 01227372935
- E-bost:
- ray.sidders@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window