GEORGE PEABODY DONATION FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Peabody's mission is to make London a city of opportunity for all by ensuring as many people as possible have a good home, a real sense of purpose and a strong feeling of belonging. It achieves this through the provision of affordable housing (as a Registered Provider) and community regeneration and personal development activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 01 Ionawr 1961: Cofrestrwyd
- PEABODY TRUST (Enw blaenorol)
- THE PEABODY DONATION FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peabody Trust (Charitable CBS reg. 7741) | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119 | £3.46m | £0 | £100 | £1.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.74k | £14.27k | £10.16k | £9.00k | £14.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.46m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £14.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
THE PEABODY DONATION FUND ACT 1948 AS AMENDED BY SCHEME DATED 18/2/1997 BROUGHT INTO EFFECT BY AN ORDER OF 14/7/1997. AMENDED BY SCHEMES DATED 28/11/2002, 29/7/2005, 24/05/2007, AND BY RESOLUTIONS DATED 18/05/2011, 20 JULY 2011, 26 MARCH 2008, 29 MARCH 2011, 19 NOVEMBER 2014, 28 SEPTEMBER 2016 AND 9 NOVEMBER 2016
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE THE NEED OF PERSONS IN GREATER LONDON WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION OR OTHERWISE; AND (B) TO PROVIDE RELIEF OUTSIDE GREATER LONDON TO THOSE ELDERLY PERSONS AGED 60 OR OVER WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS AND WHO HAVE A REAL AND SUBSTANTIAL CONNECTION WITH GREATER LONDON BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION OR OTHERWISE; AND IN GRANTING RELIEF IN ACCORDANCE WITH THE OBJECTS THE GOVERNORS SHALL ACT IN A NON-SECTARIAN MANNER.
Maes buddion
GREATER LONDON (30 MILES RADIUS OF THE ROYAL EXCHANGE IN THE CITY OF LONDON).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PEABODY TRUST
MINSTER COURT
45-47 WESTMINSTER BRIDGE ROAD
LONDON
SE1 7JB
- Ffôn:
- 02041344236
- E-bost:
- peabody.direct@peabody.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window