SUFFOLK NATURALISTS' SOCIETY

Rhif yr elusen: 206084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Society promotes the study, recording and publishing of information concerning the wildlife of Suffolk, along with its geology and geomorphology. Each year the Society publishes two journals in addition to a newsletter. Its wildlife recorders regularly provide information to other similar organisations and conservation bodies within the county.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £26,643
Cyfanswm gwariant: £26,209

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Hydref 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SNS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOAN FRANCES HARDINGHAM Cadeirydd
SUFFOLK WILDLIFE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Simon Jackson Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Emma Aldous Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Hawk Honey Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Matthew John Deans Ymddiriedolwr 25 November 2020
Dim ar gofnod
Dorothy Casey Ymddiriedolwr 10 April 2019
FALCON MEADOW COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Darren Charles Tansley Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
Peter John Vincent Ymddiriedolwr 11 April 2018
Middleton-cum-Fordley Community Council
Derbyniwyd: Ar amser
Juliet Katherine Hawkins Ymddiriedolwr 12 April 2017
Dim ar gofnod
Howard Barnaby Mottram Ymddiriedolwr 14 April 2015
Dim ar gofnod
Genevieve Broad Ymddiriedolwr 10 April 2010
Dim ar gofnod
MARTIN NICHOLAS SANFORD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR NICK MASON Ymddiriedolwr
Suffolk Bird Group
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN JOHN HAWES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.69k £28.39k £25.15k £39.58k £26.64k
Cyfanswm gwariant £33.61k £40.21k £22.84k £26.62k £26.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED ON 17/04/1958 AS AMENDED BY SCHEME DATED 29/07/1988 AS AMENDED BY SCHEME DATED 19/09/2013
Gwrthrychau elusennol
THE GENERAL CHARITABLE PURPOSES OF THE CHARITY CALLED SUFFOLK NATURALISTS SOCIETY IN THE COUNTY OF SUFFOLK.
Maes buddion
COUNTY OF SUFFOLK
Hanes cofrestru
  • 06 Hydref 1988 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
131 Fore Street
IPSWICH
IP4 1LR
Ffôn:
07930 908746