Hanes ariannol ROYAL COMMISSION FOR THE EXHIBITION OF 1851
Rhif yr elusen: 206123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.75m | £2.79m | £2.26m | £2.39m | £2.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.92m | £5.92m | £5.18m | £6.27m | £5.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.00k | £71.11k | £3.00k | £3.30k | £1.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.73m | £2.72m | £2.26m | £2.39m | £2.56m | |
|
Incwm - Arall | £4.79k | £925 | £58 | £4.22k | £5.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.27m | £5.18m | £4.54m | £5.47m | £4.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £658.34k | £740.36k | £643.88k | £799.33k | £766.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.08k | £47.52k | £28.32k | £40.81k | £27.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £721.23k | £1.63m | £393.95k | £1.38m | £585.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £658.34k | £740.36k | £590.45k | £799.33k | £714.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.