RAILWAY BENEVOLENT INSTITUTION

Rhif yr elusen: 206312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The RBF is the working name used by the Railway Benevolent Institution and exists to help both active and retired railway people in need through the provision of financial grants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £415,501
Cyfanswm gwariant: £839,669

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ireland
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mai 1997: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 28 Gorffennaf 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan
  • 10 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
  • 28 Mai 1997: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RAILWAY BENEFIT FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Horne Cadeirydd 13 September 2024
Dim ar gofnod
Stuart Mackcracken Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Fiona Irvine Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Samantha Turner Ymddiriedolwr 29 August 2024
Dim ar gofnod
Faye Rebecca Scadden Ymddiriedolwr 13 September 2023
Dim ar gofnod
Michael Joseph Cash Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Emma Wasley Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Margaret Joyce Simpson Ymddiriedolwr 27 November 2019
Dim ar gofnod
Ciaran Thomas Barr Ymddiriedolwr 29 November 2017
STUDIO WAYNE MCGREGOR LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Paula Jane Hayes Ymddiriedolwr 26 June 2016
Dim ar gofnod
Janet Elizabeth Goodland Ymddiriedolwr 09 October 2013
BEDFORD & MILTON KEYNES WATERWAY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £388.86k £330.36k £404.64k £583.03k £415.50k
Cyfanswm gwariant £613.42k £530.92k £633.46k £826.45k £839.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £357.84k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £125.56k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £99.63k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £13.37k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £645.44k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £181.02k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £37.22k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £27.88k N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE 8TH MAY 1942
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF DISABLED AND NECESSITOUS EMPLOYEES OF THE SOUTHERN RAILWAY COMPANY, WITH PREFERENCE FOR THOSE EMPLOYEES WHO HAVE WORKED OR ARE WORKING ON THAT PART OF THE SOUTHERN RAILWAY WHICH FOMERLY CONSTITUTED THE UNDERTAKING OF THE SOUTH EASTERN RAILWAY COMPANY.
Maes buddion
NATIONAL
Hanes cofrestru
  • 28 Mai 1997 : Asset transfer out
  • 28 Gorffennaf 2011 : Asset transfer in
  • 10 Chwefror 1964 : Cofrestrwyd
  • 28 Mai 1997 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1st Floor
Millenium House
40 Nantwich Road
Crewe
Cheshire
CW2 6AD
Ffôn:
03452412885