ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS SUSSEX EAST AND HASTINGS BRANCH
Rhif yr elusen: 206314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthea Richardson | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Nicola Fisher | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
Karen Packham | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
David John Michael Garrood | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
Graham Good | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
Sarah Louise Parsons | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
ANDREW NASH | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.