TEDDY BEAR TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is a grant making trust applying funds to charitable causes at the trustees discretion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- THE MATHILDA AND TERENCE KENNEDY CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
john Henderson | Cadeirydd | 07 September 1992 |
|
|
||||
MR G M HULL | Ymddiriedolwr | 31 August 2006 |
|
|
||||
HON AMANDA JANE SIEFF | Ymddiriedolwr | 31 October 1997 |
|
|
||||
JOHN HENDERSON | Ymddiriedolwr | 07 September 1992 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50k | £2.00k | £900 | £1.80k | £2.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 174 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 174 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 05 Chwefror 2024 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 16 Chwefror 2023 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 16 Chwefror 2023 | 443 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 16 Chwefror 2023 | 808 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 29 MARCH 1956, AS AMENDED BY ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 16 FEBRUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PAY THE INCOME AND THE WHOLE OR ANY PART OF THE CAPITAL FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE AT SUCH TIME AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Charities Aid Foundation
25 Kings Hill Avenue
Kings Hill
WEST MALLING
Kent
ME19 4TA
- Ffôn:
- 03000123000
- E-bost:
- enquires@cafonline.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window