Dogfen lywodraethu THE HAWKENBURY TRUST
Rhif yr elusen: 206447
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 23 NOVEMBER 1926, AS AMENDED BY RESOLUTION OF 12 MARCH 1998, AN ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 4 DECEMBER 2002, AND A RESOLUTION 14TH NOVEMBER 2002. AND A RESOLUTION 13TH MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF CHILDREN WITH MENTAL OR PHYSICAL DISABILITIES PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN WEST KENT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.