THE ABBEYFIELD CANVEY ISLAND SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Residential Home for Elderly People
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
- ABBEYFIELD (CANVEY ISLAND) SOCIETY (Enw gwaith)
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Stanley Hampson | Cadeirydd | 24 September 2021 |
|
|
||||
Clive Pitts | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Terence Victor Box | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Gillian Fieldwick | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
MARIANNE MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOREEN BAMBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.62k | £121.24k | £114.75k | £132.35k | £182.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £166.06k | £150.35k | £145.60k | £163.04k | £179.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 9TH JULY 1959. SEE MODEL DEED
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE LONELY AGED IMPOTENT AND POOR PEOPLE OF ALL CLASSES AND FOR OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY.
Maes buddion
CANVEY ISLAND URBAN DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
103 LONG ROAD
CANVEY ISLAND
SS8 0JB
- Ffôn:
- 01268695875
- E-bost:
- canabbey103@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window