Dogfen lywodraethu THE WOLFSON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 206495
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 01/07/1955 AS AMENDED BY DEED DATED 22/12/1971 AS AMENDED BY DEED DATED 03/07/1992 AS AMENDED BY DEED DATED 12/12/1997 AS AMENDED BY DEED DATED 13/05/2003 AS AMENDED BY SCHEME DATED 04/04/2014
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE, BUT WITH PREFERENCE FOR:- SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL EDUCATION. BUILDING FOR HIGHER EDUCATION. YOUTH ACTIVITIES. MEDICAL RESEARCH AND EDUCATION. CANCER RESEARCH. MEDICAL SURGICAL AND NURSING SERVICES NOT COVERED BY THE NATIONAL HEALTH SERVICE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.