COMMON PASTURE (EXCLUSIVE OF THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION)

Rhif yr elusen: 206513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Individual beneficiaries must reside in the parish of Clare. Organisations that are beneficiaries must carry out their operations in the parish of Clare.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £37,236
Cyfanswm gwariant: £21,625

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NIGEL ROBERT PARTRIDGE Cadeirydd 04 April 2011
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANNIE JONES Ymddiriedolwr 22 April 2025
Dim ar gofnod
CAROLINE ANNE VANDER MEERSCH Ymddiriedolwr 20 February 2024
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Little Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Fiona Cowie Ymddiriedolwr 19 September 2023
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Swan Ymddiriedolwr 19 September 2023
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Ruth Walters Ymddiriedolwr 20 September 2022
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Mark Jason Woodrow Ymddiriedolwr 01 April 2021
CAVENDISH ENDOWED SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
HUNDON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ESTATE CHARITY OF THOMAS ROGERON
Derbyniwyd: Ar amser
HUNDON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alan Mayle Ymddiriedolwr 17 April 2018
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANDY GILL Ymddiriedolwr
THE CLARE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.43k £9.78k £11.83k £16.94k £37.24k
Cyfanswm gwariant £7.18k £6.40k £13.28k £42.89k £21.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £5.41k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 16 Mai 2024 106 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 12 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 04 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 16 DECEMBER 1924 AS VARIED BY SCHEME OF 29 NOVEMBER 1965
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR WIDOWS OF GOOD CHARACTER WHO HAVE RESIDED IN THE ANCIENT PARISH OF CLARE FOR NOT LESS THAN TWO YEARS.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF CLARE
Hanes cofrestru
  • 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE OLD SCHOOL
CALLIS STREET
CLARE
SUDBURY
SUFFOLK
CO10 8PX
Ffôn:
01787738820
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael