THE MOULTON CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Will endeavour to provide financial assistance (including fuel vouchers) and services to promote healthy living and well being for beneficiaries within the parish of Moulton - including parishioners in need. To carry out reparation works to the Church and bridge. In future the charity will consider the possibility of managing a scheme for the provision of affordable housing in Moulton parish.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Suffolk
Llywodraethu
- THE MOULTON CHARITY (Enw gwaith)
- MOULTON FUEL LAND CHARITY (Enw blaenorol)
- THE FUEL LAND (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Unwin | Cadeirydd | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||
Tim James | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Christopher Childs | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|||||||||||
DOUGLAS JAMES | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|||||||||||
Rachel Joan Webb | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||||||||
PAULINE ANNE GARMSTON | Ymddiriedolwr | 26 January 2014 |
|
|
||||||||||
ROBERT SALTMARSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.59k | £10.48k | £6.07k | £6.25k | £6.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.52k | £1.76k | £3.13k | £4.29k | £1.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 15TH JUNE 1869 AS AMENDED BY SCHEME DATED 17 JAN 2020 as amended on 01 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS: “THE CHARITY WILL CARRY OUT REPARATION WORKS TO THE CHURCH AND BRIDGE WILL ENDEAVOUR TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE, AND VARIOUS SERVICES TO PROMOTE HEALTHY LIVING AND WELL-BEING AMONG BENEFICIARIES WITHIN THE PARISH OF MOULTON, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. BENEFICIARIES TO INCLUDE PARISHIONERS IN NEED. THE CHARITY WILL CONSIDER THE POSSIBILITY AND POTENTIAL OF MANAGING A SCHEME FOR THE PROVISION OF AFFORDABLE HOUSING IN MOULTON.”
Maes buddion
MOULTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Dalham Road
Moulton
NEWMARKET
Suffolk
CB8 8SB
- Ffôn:
- 01638 750879
- E-bost:
- jane.m.horsnell@googlemail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window