ROYAL NORFOLK REGIMENT ASSOCIATION FUND

Rhif yr elusen: 206593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To ensure that those who served in the R Norfolk Regiment and its successor Regiments and their dependents are provided with support when, through circumstances beyond their control they require assistance. Also to foster comradeship inspired through service by the activities of the Association, and pay due regard and respect to the traditions of the former Regiment and its lasting memorials

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £14,034
Cyfanswm gwariant: £10,010

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Chwefror 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • NORFOLK REGIMENT ASSOCIATION FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Duncan James Gregory Ymddiriedolwr 11 April 2025
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MAJOR TIMOTHY MICHAEL TREVOR POWER Ymddiriedolwr 04 July 2020
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LIEUTENANT COLONEL ANTHONY POWELL MBE Ymddiriedolwr 12 April 2010
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
THE WAYLAND PARTNERSHIP DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST. ANDREWS CHURCH AT LITTLE CRESSINGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
LT COL EDDIE THORNE MC Ymddiriedolwr
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROYAL NORFOLK REGIMENT UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.39k £5.22k £6.04k £7.60k £14.03k
Cyfanswm gwariant £7.20k £5.01k £8.15k £10.51k £10.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 13 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 07 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
R NORFOLK REGIMENT
325 AYLSHAM ROAD
NORWICH
NR32AB
Ffôn:
01953 882225
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael